John Nichols Conover
John Nichols Conover | |
---|---|
Miembro de la Cámara de representantes de Estados Unidos De Oklahoma's 2 º Distrito de |
|
En la oficina 03 de enero de 1935 – 03 de julio de 1943 |
|
Precedido por | William W. Hastings |
Sucedido por | William G. Stigler |
Datos personales | |
Nacido | Joplin, Missouri |
31 de agosto de 1896
Murió | 07 de noviembre de 1945 Asmara, Eritrea |
(49 años)
Partido político | Partido democrático |
Cónyuge | Marion Young Nichols |
Niños | Nina Jean Nichols Dan Nichols |
Alma mater | Kansas State Teachers College |
Servicio militar | |
Lealtad | Estados Unidos de América |
Servicio y sucursales | Ejército de Estados Unidos |
Años de servicio | de 1917 a 1919 |
Unidad | 19 de infantería |
Batallas/guerras | I Guerra Mundial |
John Nichols Conover (31 de agosto de 1896 – 07 de noviembre de 1945) fue un American político y un Representante de Estados Unidos De Oklahoma.
Contenido
- 1 Biografía
- 2 Carrera
- 3 Muerte
- 4 Referencias
- 5 Acoplamientos externos
Biografía
Nacido en Joplin, Missouri, Nichols fue el hijo de John Adams y Mary Catherine Conover Nichols. Asistió a la escuelas públicas en Joplin, Missouri, y Colorado Springs, Coloradoy la Colegio de profesores en Emporia, Kansas. Se casó con Marion Young en Tulsa el 30 de marzo de 1921. Ella era la hija de William Buford y Nina Young de Eufaula. Los Nichols tuvo una hija, Nina Jean y un hijo, Dan. Estudió derecho en la oficina de su hermano en Eufaula, Oklahoma; y fue admitido en la Colegio de abogados en 1926 y comenzó práctica en Eufaula, Oklahoma.[1]
Carrera
Durante I Guerra Mundial Nichols se sirve en el 19 de infantería, Ejército de Estados Unidos de 1917 a 1919.
Nichols fue elegido como un Demócrata a la Congreso 74 y a los cuatro posteriores congresos y sirve de 03 de enero de 1935, hasta su renuncia en 03 de julio de 1943,[2] para convertirse en Vicepresidente de Líneas aéreas transcontinentales y occidentales. Mientras que en oficina, se desempeñó en los ríos y puertos, Marina Mercante y pesca, territorios comités. En 1935 y 1937 fue también miembro de una Comisión especial que iban a Hawai para celebrar audiencias en un estado. Sus intereses legislativos centran en los indios americanos, conservación de suelos, las pensiones de vejez, campos Corp civil de conservación (CCC) y aviación.[3]
Muerte
Siendo Vicepresidente de Líneas aéreas transcontinentales y occidentales, Nichols murió en un accidente de avión en Asmara, Eritrea, el 07 de noviembre de 1945. Fue enterrado en el cementerio militar de Estados Unidos en Asmara, Eritrea; y vuelto a enterrar en el cementerio de Greenwood, Eufaula, Oklahoma.[4]
Referencias
- ^ "John Nichols de Conover". Directorio Biográfico del Congreso de Estados Unidos. 31 de mayo 2013.
- ^ "John Nichols de Conover". GovTrack U.S. Congreso. 31 de mayo 2013.
- ^ "John Nichols de Conover". Sociedad histórica de Oklahoma. 31 de mayo 2013.
- ^ "John Nichols de Conover". El cementerio político. 31 de mayo 2013.
Acoplamientos externos
Campos comunes de Wikimedia tiene medios relacionados con John Nichols Conover. |
- Congreso de Estados Unidos. "John Nichols Conover (id: N000092)". Directorio Biográfico del Congreso de Estados Unidos. Recuperado encendido 2009-02-22
- Colección John C. Nichols en el Carl Albert centro
- "John Nichols de Conover". Encuentre un sepulcro. 2009-02-22.
Cámara de representantes de Estados Unidos | ||
---|---|---|
Precedido por William W. Hastings |
Miembro de laCámara de representantes de Estados Unidos De 2do districto del Congreso de Oklahoma 03 de enero de 1935 – 03 de julio de 1943 |
Sucedido por William G. Stigler |