Lista de los directivos del Club Atlético River Plate
El siguiente es un lista de los directivos de River Plate y sus principales honores
Gerentes
A partir del 27 de junio de 2011.
Nombre | Período | Trofeos | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doméstica | Internacional | ||||||||||
CA | MT | NC | AP | CL | CL | SC | CIA | CI | |||
Víctor Caamaño | 1931 – 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emérico Hirschl | 1934 – 38, 1961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renato Cesarini | 1939 – 44, 1965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
José María Minella | 1945 – 59, 1963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alejandro Galán | 1960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Néstor Rossi | 1961-62, 1974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juan Carlos Lorenzo | 1967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
José D'Amico | 1967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ángel Labruna | 1968 – 70, 1975 – 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Didi | 1970-71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juan Urriolabeitía | 1972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Delém | 1973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alfredo Di Stefano | 1981 – 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
José Varacka | 1983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Martín Pando (interino de anuncio) | 1983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luis Cubilla | 1984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Héctor Veira | 1984 – 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Areán (interino de anuncio) | 1987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlos Griguol | 1987 – 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
César Luis Menotti | 01 de julio de 1988 – 30 de junio de 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reinaldo Merlo | 1989, 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Passarella | 1 Aug 1989 – 1 Aug 94, 10 Ene 2006 – 15 07 de Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Américo Gallego | 1994, 2000 – 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlos Babington | 1995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ramón Díaz | 1 Jan 1996 – 99, 2001 –, 02 de dic 31 29 de noviembre de 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Manuel Pellegrini | 1 1 de julio de 2002 – 03 de junio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leonardo Astrada | 2004-05, 6 Oct 2009 – 12 10 de abril |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jorge Gordillo (interino de anuncio) | 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diego Simeone | 1 Jan 2008 – 8 08 de Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gabriel Rodríguez (interino de anuncio) | 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Néstor Gorosito | 1 ene 2009 – 5 09 de Oct |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ángel Cappa | 13 abril 2010 – 8 10 de Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juan José López (interino de anuncio) | 8 Nov 2010 – 27 11 de junio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Matías Almeyda | 28 de junio de 2011 – 28 12 de Nov |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras Páginas
- Estacion de Gotha
- Base de datos inteligente
- HTC One Max
- Vinson Allen Collins (alumni de Sam Houston State University de categoria)
- Stubbs Gazette
- 5 de noviembre
- Nacional Colegio de abogados
- Sindrome de Hyper-IgD
- Badajo de Jack
- Sindrome de McCune-Albright
- Lista de medicas raices, sufijos y prefijos
- Seguro del animal domestico